Ratsmitglieder |
Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
Mitglieder des Ausschusses |
Ausschuss für Landwirtschaft und Umweltschutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 22.03.2021 | von 01.11.2016 bis 22.03.2021 |
Bauausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Sport- und Kulturausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Straßen- und Wegeausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 26.03.2019 | | von 26.03.2019 |
Betriebsausschuss für den Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.03.2020 | | von 01.03.2020 |
Beigeordnete (BG bzw. stv. BG) |
Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.03.2020 | | von 01.03.2020 |
Mitglieder des Ausschusses |
Ausschuss für Landwirtschaft, Klima- und Umweltschutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.03.2021 | | von 23.03.2021 |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Verwaltungsrat Pflege Service Edewecht | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |