Mitglieder des Ausschusses |
Betriebsausschuss für den Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.11.2015 | 31.10.2016 | von 27.11.2015 bis 31.10.2016 |
Betriebsausschuss für den Immobilienbetrieb Pflege Service Edewecht | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.03.2020 | 31.10.2021 | von 01.03.2020 bis 31.10.2021 |
Vorsitzender |
Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 |
Mitglieder des Ausschusses |
Ø Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und Senioren | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 |
Ø Kinder- und Jugendausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 |
Ratsmitglieder |
Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.09.2011 | | von 30.09.2011 |
Mitglieder des Ausschusses |
Schulausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Sport- und Kulturausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 |
Straßen- und Wegeausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 25.03.2019 | von 01.11.2011 bis 25.03.2019 |
Beigeordnete (BG bzw. stv. BG) |
Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.05.2013 | 31.10.2016 | von 07.05.2013 bis 31.10.2016 |
Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.03.2020 | 31.10.2021 | von 01.03.2020 bis 31.10.2021 |
|
Wirtschafts- und Haushaltsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.12.2015 | 31.10.2016 | von 14.12.2015 bis 31.10.2016 |