Ratsmitglieder |
Rat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Mitglieder des Ausschusses |
Ausschuss für Landwirtschaft und Umweltschutz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Bauausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Feuerwehrausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Ø Kinder- und Jugendausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.11.2011 | 24.06.2013 | von 01.11.2011 bis 24.06.2013 |
Schulausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Wirtschafts- und Haushaltsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 07.10.2014 | 31.10.2016 | von 07.10.2014 bis 31.10.2016 |